◇ 역대교장 ◇
교장임기 |
구분 |
이름 |
1984.3.1.-1988.2.28. |
제1대 |
김태형 |
1988.3.1.-1989.8.31. |
제2대 |
이보근 |
1989.9.1.-1991.8.31. |
제3대 |
김승곤 |
1991.9.1.-1992.6.1. |
제4대 |
허만현 |
1992.6.20.-1994.2.28. |
제5대 |
김흥락 |
1994.3.1.-1997.8.31. |
제6대 |
박홍식 |
1997.9.1.-1999.8.31. |
제7대 |
김홍식 |
1999.9.1.-2000.8.31. |
제8대 |
이인성 |
2000.9.1.-2002.8.31. |
제9대 |
조상덕 |
2002.9.1.-2004.8.31. |
제10대 |
박태길 |
2004.9.1.-2007.2.28. |
제11대 |
윤상덕 |
2007.3.1.-2009.2.28. |
제12대 |
김수곤 |
2009.3.1.-2012.8.31. |
제13대 |
김종규 |
2012.9.1.-2015.2.28. |
제14대 |
최진도 |
2015.3.1.-2019.2.28. |
제15대 |
강영호 |
2019.3.1.-2020.8.31. |
제16대 |
한지균 |
2020.9.1.-2024.8.31. |
제17대 |
신현국 |
2024.9.1.- |
제18대 |
조규갑 |